CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRENDAMIENTOS LAS VERTIENTES SL | Consejero | 21/02/2024 | |
ARRENDAMIENTOS LAS VERTIENTES SL | Vicepresidente | 21/02/2024 | |
ARRENDAMIENTOS LAS VERTIENTES SL | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2024 | |
MANDORRIO SL | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2024 | |
MANDORRIO SL | Vicepresidente | 21/02/2024 | |
MANDORRIO SL | Consejero | 21/02/2024 | |
CANAIMA PROYECTOS SL | Consejero | 21/02/2024 | |
CANAIMA PROYECTOS SL | Vicepresidente | 21/02/2024 | |
CANAIMA PROYECTOS SL | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2024 | |
PLOAMBA SL | Vicepresidente | 26/12/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA
Empresa: MANDORRIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Consejero
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 74, S 8, H A 37181, I/A 5 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-03
Empresa: MANDORRIO SL
Administrador Solidario
- Bonmati Sempere Rafael
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 74, S 8, H A 37181, I/A 5 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-03
Empresa: CANAIMA PROYECTOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Consejero
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 150, S 8, H A 123907, I/A 3 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-03
Empresa: ARRENDAMIENTOS LAS VERTIENTES SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Consejero
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 167, S 8, H A 130252, I/A 6 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-03
Empresa: PLOAMBA SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Consejero
- Alvarez Nieto Virginia
- Bonmati Sempere Rafael
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 52, S 8, H A 33827, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-03
Empresa: PLOAMBA SL
Administrador Solidario
- Bonmati Sempere Rafael
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 52, S 8, H A 33827, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-03
Empresa: RAFAEL BONMATI SEMPERE SL
Apoderado
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 127, S 8, H A 44163, I/A 7 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-03
Empresa: OTANI ANIVERSARIO SL
Administrador Solidario
- Bonmati Sempere Rafael Jose
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 189, S 8, H A 120388, I/A 3 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-03
Empresa: EDIFICIO TEULADA SL
Administrador Solidario
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
- Soro Giner Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 142, S 8, H A 132810, I/A 3 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-03
Empresa: EDIFICIO TEULADA SL
Administrador Solidario
- Cervera Mira-perceval Maria Teresa
- Soro Giner Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 142, S 8, H A 132810, I/A 2 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-03
VER MAS ACTOS
Información de CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA
Mostramos los datos de CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA MIRA-PERCEVAL MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos