CERVERA MEDEL JAVIER
Informe ejecutivo de CERVERA MEDEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERVERA MEDEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAINB DISTRIBUCION SL | REPR.143 RRM | 28/05/2014 | |
BEMAIN GROUP SL | Consejero | 22/04/2014 | |
BEMAIN GROUP SL | Consejero Delegado | 22/04/2014 |
VINCULACIONES DE CERVERA MEDEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA MEDEL JAVIER
Empresa: ALINA CAPITAL COMPANY SL
Liquidador
- Cervera Medel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45517 , F 72, S 8, H B 490363, I/A 2 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ALINA CAPITAL COMPANY SL
Administrador Unico
- Cervera Medel Javier
Liquidador
- Cervera Medel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45517 , F 72, S 8, H B 490363, I/A 2 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ALINA CAPITAL COMPANY SL
Administrador Unico
- Cervera Medel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45517 , F 72, S 8, H B 490363, I/A 1 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Empresa: MAINB DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Cervera Medel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44331 , F 129, S 8, H B 453013, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: BEMAIN GROUP SL
Consejero Delegado
- Cervera Medel Javier
Consejero
- Cervera Medel Javier
- Guitart Felip Oriol
- Olivella Berenguer Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44272 , F 211, S 8, H B 451653, I/A 1 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Información de CERVERA MEDEL JAVIER
Mostramos los datos de CERVERA MEDEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA MEDEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos