CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA
Informe ejecutivo de CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESSGRAPH MEDIAGROUP SL | Administrador Solidario | 27/02/2018 | |
PRESSGRAPH MEDIAGROUP SL | Apoderado | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA
Empresa: PRESSGRAPH MEDIAGROUP SL
Administrador Solidario
- Cervera Estopiñan Joaquina
- Romero Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23011 , F 15, S 8, H B 46423, I/A 11 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Empresa: PRESSGRAPH MEDIAGROUP SL
Administrador Unico
- Cervera Estopiñan Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23011 , F 15, S 8, H B 46423, I/A 11 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Empresa: PRESSGRAPH MEDIAGROUP SL
Administrador Unico
- Cervera Estopiñan Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23011 , F 14, S 8, H B 46423, I/A 9 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: PRESSGRAPH MEDIAGROUP SL
Apoderado
- Cervera Estopiñan Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23011 , F 14, S 8, H B 46423, I/A 8 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Información de CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA
Mostramos los datos de CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA ESTOPIÑAN JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos