CERVERA CERVERA VICENTE
Informe ejecutivo de CERVERA CERVERA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CERVERA CERVERA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEDOSBE-XXI SL | Presidente | 19/12/2011 | |
CEDOSBE-XXI SL | Consejero | 19/12/2011 | |
CEDOSBE-XXI SL | Apoderado | 02/05/2011 | |
MONTSIA HABITAT SL | Apoderado Solidario | 03/03/2010 | |
INMOBILIARIA SENIA SL | Apoderado | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE CERVERA CERVERA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA CERVERA VICENTE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bonet Ochando Nuria
- Cervera Bel Sergio
- Cervera Cervera Vicente
- Piera Gimenez Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497, L 1059, F 129, S 8, H CS 30804, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-12
Consejero
- Cervera Cervera Vicente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497, L 1059, F 129, S 8, H CS 30804, I/A 2 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-12
Empresa: SANZ CERVERA SL
Apoderado
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 31, S 8, H T 6095, I/A 10 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-43
Empresa: CUPITOR SL
Apoderado
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 14, S 8, H T 39128, I/A 5 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-43
Empresa: CHAMPION CHOICE SL
Administrador Unico
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9236, L 6519, F 43, S 8, H V 140706, I/A 4 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CHAMPION CHOICE SL
Nuevo Socio Único
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9236, L 6519, F 43, S 8, H V 140706, I/A 4 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CEDOSBE-XXI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bel Bel Ramona
- Cervera Bel Sergio
- Cervera Cervera Vicente
Presidente
- Cervera Cervera Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891 , F 33, S 8, H T 3019, I/A 17 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-43
Empresa: CEDOSBE-XXI SL
Apoderado
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891 , F 25, S 8, H T 3019, I/A 16 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-43
Empresa: CEDOSBE-XXI SL
Administrador Unico
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891 , F 25, S 8, H T 3019, I/A 15 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-43
Empresa: MONTSIA HABITAT SL
Apoderado Solidario
- Cervera Bel Sergio
- Cervera Cervera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 170, S 8, H T 25007, I/A 16 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-43
VER MAS ACTOS
Información de CERVERA CERVERA VICENTE
Mostramos los datos de CERVERA CERVERA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA CERVERA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos