CERVERA CAMPO GEMA
Informe ejecutivo de CERVERA CAMPO GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERVERA CAMPO GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO3 BV | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2021 | |
AGFA NV | Apoderado Solidario | 04/09/2019 | |
AGFA NV | Apoderado | 11/07/2012 | |
AGFA FINANCE N V SA | Apoderado | 04/05/2011 |
VINCULACIONES DE CERVERA CAMPO GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA CAMPO GEMA
Empresa: IPAGSA TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Cervera Campo Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 159, S 8, H B 522050, I/A 16 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Empresa: AGFA OFFSET BV
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cervera Campo Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47959 , F 28, S 8, H B 567536, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: AGFA NV
Apoderado Solidario
- Cervera Campo Gema
- Sanchez Palmero Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 198, S 8, H B 426150, I/A 34 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-08
Empresa: AGFA GRAPHICS NV
Apoderado
- Cervera Campo Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43188 , F 13, S 8, H B 426150, I/A 5 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: AGFA FINANCE N V SA
Apoderado
- Cervera Campo Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 8, S 8, H B 170331, I/A 24 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-08
Información de CERVERA CAMPO GEMA
Mostramos los datos de CERVERA CAMPO GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA CAMPO GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos