CERVELLO GARCIA SARA
Informe ejecutivo de CERVELLO GARCIA SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERVELLO GARCIA SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE VETERINARI MASCOTS SANT CELONI SL | Apoderado | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE CERVELLO GARCIA SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVELLO GARCIA SARA
Administrador Mancomunado
- Casillas Viladerrams Georgina
- Cervello Garcia Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42340 , F 7, S 8, H B 404365, I/A 6 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Empresa: MSCN CACA SL
Administrador Solidario
- Cervello Garcia Sara
- Navarro Rovira Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44761 , F 177, S 8, H B 465687, I/A 2 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: MSCN CACA SL
Administrador Solidario
- Cervello Garcia Sara
- Navarro Rovira Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44761 , F 175, S 8, H B 465687, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Apoderado
- Cervello Garcia Sara
- Navarro Rovira Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42340 , F 5, S 8, H B 404365, I/A 2 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Administrador Mancomunado
- Cervello Garcia Sara
- Navarro Rovira Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42340 , F 1, S 8, H B 404365, I/A 1 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Información de CERVELLO GARCIA SARA
Mostramos los datos de CERVELLO GARCIA SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVELLO GARCIA SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos