CERVANTES FERNANDEZ JUAN
Informe ejecutivo de CERVANTES FERNANDEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERVANTES FERNANDEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLASSCERVANTES SL | Administrador Unico | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE CERVANTES FERNANDEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVANTES FERNANDEZ JUAN
Empresa: GLASS GARCIA CERVANTES SL
Administrador Solidario
- Cervantes Fernandez Juan
- Garcia Siles Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37547 , F 92, S 8, H M 669290, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: GLASS GARCIA CERVANTES SL
Administrador Solidario
- Cervantes Fernandez Juan
- Garcia Siles Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37547 , F 91, S 8, H M 669290, I/A 1 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Empresa: CANALRAPID SL
Apoderado
- Ambit Lemus Raul
- Cervantes Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17528 , F 12, S 8, H M 301195, I/A 5 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Empresa: CANALRAPID SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ambit Lemus Raul
- Cervantes Fernandez Juan
Consejero
- Ambit Lemus Raul
- Cervantes Fernandez Juan
- Marin Segovia Almudena
- Riberas Mera Juan Maria
Presidente
- Cervantes Fernandez Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17528 , F 12, S 8, H M 301195, I/A 4 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Empresa: GLASSCERVANTES SL
Administrador Unico
- Cervantes Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33937 , F 1, S 8, H M 610734, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Información de CERVANTES FERNANDEZ JUAN
Mostramos los datos de CERVANTES FERNANDEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVANTES FERNANDEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos