CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEN RI ELECTRONICA SA | Administrador Unico | 08/10/2013 |
VINCULACIONES DE CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
Empresa: BEN RI ELECTRONICA SA
Administrador Unico
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 166, S 8, H M 44323, I/A 22 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Empresa: DADA LIGHTS SL
Liquidador Mancomunado
- Arago Becerril Jose Domingo
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 221, S 8, H Z 10577, I/A 5 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: DADA LIGHTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Arago Becerril Jose Domingo
- Benito Rico Bernardo
- Carrizosa Castillo Rafael
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
- Julian Alonso Maria Carmen
Consejero
- Arago Becerril Jose Domingo
- Benito Rico Bernardo
- Carrizosa Castillo Rafael
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
- Julian Alonso Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 221, S 8, H Z 10577, I/A 5 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: BEN RI ELECTRONICA SA
Administrador Unico
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 164, S 8, H M 44323, I/A 20 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: EGO CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY SL
Consejero Delegado
Consejero
- BEN RI ELECTRONICA SA
- Carrizosa Castillo Rafael
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
- Lau Hans Jorgen
- Sandboe Yngve Davanger
Presidente
Representante
Secretario
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25863 , F 112, S 8, H M 466183, I/A 5 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: BEN RI ELECTRONICA SA
Administrador Unico
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 102, S 8, H M 44323, I/A 17 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: BEN RI ELECTRONICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arago Becerril Jose Domingo
- Benito Rico Bernardo
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Presidente
Secretario
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 102, S 8, H M 44323, I/A 17 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: BEN RI ELECTRONICA SA
Consejero
Secretario
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 100, S 8, H M 44323, I/A 15 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28
Empresa: BEN RI ELECTRONICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Benito Rico Bernardo
- Carrizosa Castillo Rafael
- Cerron Rodriguez Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 99, S 8, H M 44323, I/A 14 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERRON RODRIGUEZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos