CERRO RODILLA GONZALO
Informe ejecutivo de CERRO RODILLA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERRO RODILLA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIAN Y JIMENEZ SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
MARIAN Y JIMENEZ SL | Representante | 15/06/2023 | |
CABANILLAS GESTION DE ESTACION DE SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 09/03/2023 | |
GLOBALCEMA SL | Secretario | 30/11/2022 | |
GLOBALCEMA SL | Consejero | 30/11/2022 | |
MARIAN Y JIMENEZ SL | Consejero | 28/11/2022 | |
MARIAN Y JIMENEZ SL | Secretario | 28/11/2022 | |
GLOBALCEMA SL | Apoderado | 10/03/2022 | |
GESTICEMA SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | |
GASOLEOS TORREJON SL | Administrador Solidario | 23/09/2013 |
VINCULACIONES DE CERRO RODILLA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERRO RODILLA GONZALO
Empresa: MARIAN Y JIMENEZ SL
Apoderado
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44728 , F 7, S 8, H M 4075, I/A 21 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: MARIAN Y JIMENEZ SL
Consejero
Representante
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44728 , F 5, S 8, H M 4075, I/A 19 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Administrador Solidario
- Cerro Rodilla Gonzalo
- Miguel Marian Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 87, S 8, H GU 12102, I/A 1 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-19
Empresa: MARIAN Y JIMENEZ SA
Consejero
- Cerro Rodilla Gonzalo
- Jimenez Sanchez Magdalena
- Marian Marian Miguel
- Molina Chisvert Maria-teresa
Presidente
Secretario
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 210, S 8, H M 4075, I/A 18 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: GLOBALCEMA SL
Consejero
- Cerro Rodilla Gonzalo
- Jimenez Sanchez Magdalena
- Marian Jimenez Virginia
Presidente
Secretario
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 201, S 8, H GU 11741, I/A 3 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-19
Empresa: MARIAN Y JIMENEZ SA
Consejero
- Cerro Rodilla Gonzalo
- Jimenez Sanchez Magdalena
- Marian Marian Miguel
- Molina Chisvert Maria-teresa
Presidente
Secretario
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 210, S 8, H M 4075, I/A 17 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Empresa: GLOBALCEMA SL
Apoderado
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 200, S 8, H GU 11741, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-19
Empresa: GESTICEMA SL
Administrador Unico
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 75, S 8, H GU 10097, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-19
Empresa: GASOLEOS TORREJON SL
Administrador Solidario
- Cerro Rodilla Gonzalo
- Marian Jimenez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 145, S 8, H M 39550, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Empresa: GASOLEOS TORREJON SL
Administrador Unico
- Cerro Rodilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 145, S 8, H M 39550, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
VER MAS ACTOS
Información de CERRO RODILLA GONZALO
Mostramos los datos de CERRO RODILLA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERRO RODILLA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos