CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE
Informe ejecutivo de CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Q2 GASTRONOMIA SL | Administrador Solidario | 13/12/2022 |
VINCULACIONES DE CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE
Empresa: Q2 GASTRONOMIA SL
Administrador Solidario
- Cerro Flores Antonio Enrique
- Perez Martinez Enrique Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 41, S 8, H AB 28391, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-02
Empresa: Q2 GASTRONOMIA SL
Administrador Unico
- Cerro Flores Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 41, S 8, H AB 28391, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-02
Empresa: Q2 GASTRONOMIA SL
Administrador Unico
- Cerro Flores Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 39, S 8, H AB 28391, I/A 1 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-02
Empresa: FACEFOODGROUP SL
Administrador Unico
- Cerro Flores Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 981, L 745, F 99, S 8, H AB 26037, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-02
Empresa: FACEFOODGROUP SL
Administrador Unico
- Cerro Flores Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 981, L 745, F 97, S 8, H AB 26037, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-02
Información de CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE
Mostramos los datos de CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERRO FLORES ANTONIO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos