CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL
Informe ejecutivo de CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEXIZA SL | Administrador Solidario | 28/03/2022 | |
XEOIDEA SL | Administrador Solidario | 22/02/2022 |
VINCULACIONES DE CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL
Empresa: VEXIZA SL
Administrador Solidario
- Cerrillo Cuenca Alberto Manuel
- Marques Rodriguez Guillermo
- Oliver Morejon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 34, S 8, H LE 23663, I/A 3 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-24
Empresa: VEXIZA SL
Administrador Solidario
- Cerrillo Cuenca Alberto Manuel
- Mañanes Castro David
- Marques Rodriguez Guillermo
- Oliver Morejon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 34, S 8, H LE 23663, I/A 3 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-24
Empresa: XEOIDEA SL
Administrador Solidario
- Cerrillo Cuenca Alberto Manuel
- Marques Rodriguez Guillermo
- Oliver Morejon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 85, S 8, H C 57346, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-15
Empresa: XEOIDEA SL
Administrador Solidario
- Cerrillo Cuenca Alberto Manuel
- Mañanes Castro David
- Marques Rodriguez Guillermo
- Oliver Morejon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 85, S 8, H C 57346, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-15
Empresa: XEOIDEA SL
Administrador Solidario
- Cerrillo Cuenca Alberto Manuel
- Mañanes Castro David
- Marques Rodriguez Guillermo
- Oliver Morejon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 85, S 8, H C 57346, I/A 1 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-15
Empresa: VEXIZA SL
Administrador Solidario
- Cerrillo Cuenca Alberto Manuel
- Mañanes Castro David
- Marques Rodriguez Guillermo
- Oliver Morejon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 32, S 8, H LE 23663, I/A 1 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-24
Información de CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL
Mostramos los datos de CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERRILLO CUENCA ALBERTO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos