CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESSERUP SL | Apoderado Solidario | 29/03/2023 | |
FABRICACION COMPONENTES MOTOCICLETAS SA | Apoderado Solidario | 06/04/2018 | |
FABRICACION COMPONENTES MOTOCICLETAS SA | Apoderado Solidario | 28/12/2017 |
VINCULACIONES DE CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO
Empresa: BESSERUP SL
Apoderado Solidario
- Cerrato Santiago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 135, S 8, H B 365980, I/A 20 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Apoderado Mancomunado
- Alcaraz Aparicio Albert
- Cerrato Santiago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 126, S 8, H B 79221, I/A 55 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Apoderado Mancomunado
- Alcaraz Aparicio Albert
- Cerrato Santiago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 124, S 8, H B 79221, I/A 51 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-08
Apoderado Solidario
- Cerrato Santiago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 122, S 8, H B 79221, I/A 47 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Apoderado Solidario
- Cerrato Santiago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40478 , F 110, S 8, H B 79221, I/A 45 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Información de CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos