CERNADAS MARTINEZ JOSE
Informe ejecutivo de CERNADAS MARTINEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERNADAS MARTINEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERGE TRANSPORTE INTERMODAL SL | Apoderado | 10/06/2016 | |
MOVIMIENTOS SIDERURGICOS NERVION SL | Apoderado | 02/12/2014 | |
MOVIMIENTOS SIDERURGICOS CANTABROS SL | Apoderado | 02/12/2014 | |
SERVICIOS SIDERURGICOS INTEGRALES SL | Apoderado | 02/12/2014 | |
SERVICIOS SIDERURGICOS INTEGRALES SL | Apoderado | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE CERNADAS MARTINEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERNADAS MARTINEZ JOSE
Empresa: OPERADOR SIDERURGICO EUROPEO SL
Liquidador
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 192, S 8, H BI 50322, I/A 8 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-48
Empresa: OPERADOR SIDERURGICO EUROPEO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 192, S 8, H BI 50322, I/A 8 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-48
Empresa: BERGE TRANSPORTE INTERMODAL SL
Apoderado
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4859 , F 77, S 8, H BI 50029, I/A 14 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-48
Empresa: SERVICIOS SIDERURGICOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 43, S 8, H BI 27966, I/A 25 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Empresa: OPERADOR SIDERURGICO EUROPEO SL
Apoderado
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 189, S 8, H BI 50322, I/A 5 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Apoderado
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 23, S 8, H BI 28600, I/A 8 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Empresa: MOVIMIENTOS SIDERURGICOS NERVION SL
Apoderado
- Cernadas Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 31, S 8, H BI 28601, I/A 6 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Empresa: SERVICIOS SIDERURGICOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Cernadas Martinez Jose
- Ranero Ortiz Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 40, S 8, H BI 27966, I/A 20 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Información de CERNADAS MARTINEZ JOSE
Mostramos los datos de CERNADAS MARTINEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERNADAS MARTINEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos