CERINI FERNANDO
Informe ejecutivo de CERINI FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERINI FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VESTIAMO SL | Administrador Solidario | 11/10/2016 | |
PMF ITALIA SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
PMF ITALIA SL | Apoderado | 02/07/2014 |
VINCULACIONES DE CERINI FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERINI FERNANDO
Empresa: VESTIAMO SL
Administrador Solidario
- Cerini Fernando
- Tudisco Daniele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 108, S 8, H IL 11624, I/A 1 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-35
Empresa: PMF ITALIA SL
Administrador Unico
- Cerini Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 163, S 8, H TF 53867, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-38
Empresa: PMF ITALIA SL
Apoderado
- Cerini Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 163, S 8, H TF 53867, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Información de CERINI FERNANDO
Mostramos los datos de CERINI FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERINI FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos