CEREZO IBARRONDO ALVARO
Informe ejecutivo de CEREZO IBARRONDO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CEREZO IBARRONDO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO SA | Apoderado | 20/06/2017 |
VINCULACIONES DE CEREZO IBARRONDO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEREZO IBARRONDO ALVARO
Empresa: MADRIGUERA TRUST SL
Apoderado
- Cerezo Ibarrondo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4538 , F 69, S 8, H BI 42219, I/A 5 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-48
Empresa: PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO SA
Apoderado
- Cerezo Ibarrondo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 143, S 8, H BI 3858,A , I/ 26 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Empresa: MADRIGUERA TRUST SL
Apoderado
- Cerezo Ibarrondo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4538 , F 68, S 8, H BI 42219, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Apoderado
- Cerezo Ibarrondo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 140, S 8, H BI 32607, I/A 8 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Administrador Solidario
- Cerezo Ibarrondo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 140, S 8, H BI 32607, I/A 6 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-48
Información de CEREZO IBARRONDO ALVARO
Mostramos los datos de CEREZO IBARRONDO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEREZO IBARRONDO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos