CEREZO GIL VICENTE
Informe ejecutivo de CEREZO GIL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEREZO GIL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES VALDIVIA Y NIETO SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
MINISPED SL | Apoderado | 02/11/2016 |
VINCULACIONES DE CEREZO GIL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEREZO GIL VICENTE
Empresa: TRANSPORTES VALDIVIA Y NIETO SL
Administrador Unico
- Cerezo Gil Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 122636, I/A 10 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: TRANSPORTES VICENTE CEREZO SRL
Liquidador Unico
- Cerezo Gil Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9784, L 7066, F 171, S 8, H V 159191, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: TRANSPORTES VICENTE CEREZO SRL
Administrador Unico
- Cerezo Gil Vicente
Liquidador Unico
- Cerezo Gil Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9784, L 7066, F 171, S 8, H V 159191, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: MINISPED SL
Apoderado
- Cerezo Gil Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6113, L 3419, F 14, S 8, H V 61069, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-46
Empresa: TRANSPORTES VICENTE CEREZO SRL
Administrador Unico
- Cerezo Gil Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9784, L 7066, F 170, S 8, H V 159191, I/A 1 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-46
Información de CEREZO GIL VICENTE
Mostramos los datos de CEREZO GIL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEREZO GIL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos