CERDEÑO GUZMAN DANIEL
Informe ejecutivo de CERDEÑO GUZMAN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERDEÑO GUZMAN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS CECIAL SL | Administrador Unico | 27/08/2014 | |
TRES J. D. MAGLIA SL | Administrador Unico | 21/08/2013 | |
SERVICIOS ASOCIADOS GUZMANCER SL | Administrador Unico | 12/03/2010 | |
DISEÑOS GUMAR SL | Administrador Unico | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE CERDEÑO GUZMAN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDEÑO GUZMAN DANIEL
Empresa: HERMANOS CECIAL SL
Administrador Unico
- Cerdeño Guzman Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 4, S 8, H TO 36524, I/A 1 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-45
Empresa: TRES J. D. MAGLIA SL
Administrador Unico
- Cerdeño Guzman Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 97, S 8, H TO 32054, I/A 4 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-45
Empresa: SERVICIOS ASOCIADOS GUZMANCER SL
Administrador Unico
- Cerdeño Guzman Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 128, S 8, H TO 27737, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-45
Empresa: SERVICIOS ASOCIADOS GUZMANCER SL
Administrador Solidario
- Cerdeño Guzman Daniel
- Cerdeño Guzman Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 128, S 8, H TO 27737, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-45
Empresa: DISEÑOS GUMAR SL
Administrador Unico
- Cerdeño Guzman Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 122, S 8, H TO 5327, I/A 5 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-45
Información de CERDEÑO GUZMAN DANIEL
Mostramos los datos de CERDEÑO GUZMAN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDEÑO GUZMAN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos