CERDEIRA ESTIRADO LUIS
Informe ejecutivo de CERDEIRA ESTIRADO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERDEIRA ESTIRADO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCE CONSULTORA SL | Administrador Unico | 29/01/2019 |
VINCULACIONES DE CERDEIRA ESTIRADO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDEIRA ESTIRADO LUIS
Empresa: CERESTI CONSULTORA SL
Liquidador
- Cerdeira Estirado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14667 , F 5, S 8, H M 243160, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: CERESTI CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Cerdeira Estirado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14667 , F 5, S 8, H M 243160, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: LUCE CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Cerdeira Estirado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32989 , F 13, S 8, H M 593797, I/A 5 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: LUCE CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Cerdeira Estirado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32989 , F 12, S 8, H M 593797, I/A 3 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Empresa: LUCE CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Cerdeira Estirado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32989 , F 10, S 8, H M 593797, I/A 1 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Empresa: CERESTI CONSULTORA SL
Administrador Unico
- Cerdeira Estirado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14667 , F 4, S 8, H M 243160, I/A 4 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Información de CERDEIRA ESTIRADO LUIS
Mostramos los datos de CERDEIRA ESTIRADO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDEIRA ESTIRADO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos