CERDAN RUIZ EDUARDO
Informe ejecutivo de CERDAN RUIZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CERDAN RUIZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDAN RUIZ EDUARDO
Empresa: K DE MARKETING 3096 SL
Administrador Unico
- Cerdan Ruiz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44488 , F 127, S 8, H B 457577, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Empresa: DISPOGAL SL
Administrador Unico
- Cerdan Ruiz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21715 , F 74, S 8, H B 26002, I/A 5 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-08
Empresa: DISPOGAL SL
Administrador Mancomunado
- Beleta Guasch Francisco
- Cerdan Ruiz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21715 , F 74, S 8, H B 26002, I/A 4 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: K DE MARKETING 3096 SL
Administrador Unico
- Cerdan Ruiz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44488 , F 126, S 8, H B 457577, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Información de CERDAN RUIZ EDUARDO
Mostramos los datos de CERDAN RUIZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDAN RUIZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos