CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA
Informe ejecutivo de CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPO EMPRENDEDOR DE TRABAJOS PROFESIONALES SL | Socio Unico | 14/10/2013 | |
EQUIPO EMPRENDEDOR DE TRABAJOS PROFESIONALES SL | Administrador Unico | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA
Empresa: HOTEL ESCUELA ECOTUR SL
Administrador Unico
- Cerda Poveda Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9787, L 7069, F 153, S 8, H V 159296, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-46
Empresa: HOTEL ESCUELA ECOTUR SL
Administrador Unico
- Cerda Poveda Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9787, L 7069, F 152, S 8, H V 159296, I/A 1 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-46
Administrador Unico
- Cerda Poveda Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9690, L 6972, F 160, S 8, H V 156017, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-46
Socio Único
- Cerda Poveda Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9690, L 6972, F 160, S 8, H V 156017, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-46
Empresa: BORRELL CERDA ARQUITECTOS SL
Liquidador Mancomunado
- Borrell Cervera Carlos
- Cerda Poveda Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136, L 4439, F 217, S 8, H V 82565, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-46
Empresa: BORRELL CERDA ARQUITECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Borrell Cervera Carlos
- Cerda Poveda Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136, L 4439, F 217, S 8, H V 82565, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-46
Información de CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA
Mostramos los datos de CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDA POVEDA VICTORIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos