CERDA HUMBERT CATALINA
Informe ejecutivo de CERDA HUMBERT CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERDA HUMBERT CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE STAY I SL | Administrador Unico | 26/05/2022 |
VINCULACIONES DE CERDA HUMBERT CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDA HUMBERT CATALINA
Empresa: RESTAURANTE STAY I SL
Administrador Unico
- Cerda Humbert Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 213, S 8, H PM 52340, I/A 8 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-07
Empresa: RESTAURANTE STAY I SL
Administrador Unico
- Cerda Humbert Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 213, S 8, H PM 52340, I/A 8 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-07
Empresa: LANCHAS LA GAVIOTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cerda Humbert Catalina
- Juan Cifre Juan
- Segui Serra Jose
Consejero
- Cerda Humbert Catalina
- Juan Cifre Juan
- Segui Serra Jose
Presidente
- Cerda Humbert Catalina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 183, S 8, H PM 8754, I/A 12 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-07
Empresa: RESTAURANTE STAY I SL
Administrador Unico
- Cerda Humbert Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 178, S 8, H PM 52340, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-07
Empresa: HOTEL RESTAURANTE LA GOLETA SL
Administrador Unico
- Cerda Humbert Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 158, S 8, H PM 73641, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-07
Empresa: LANCHAS LA GAVIOTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cerda Humbert Catalina
- Juan Cifre Juan
- Segui Serra Jose
Consejero
- Cerda Humbert Catalina
- Juan Cifre Juan
- Segui Serra Jose
Presidente
- Cerda Humbert Catalina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 182, S 8, H PM 8754, I/A 11 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-07
Empresa: HOTEL RESTAURANTE LA GOLETA SL
Administrador Unico
- Cerda Humbert Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 156, S 8, H PM 73641, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-07
Empresa: LANCHAS LA GAVIOTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cerda Humbert Catalina
- Juan Cifre Juan
- Segui Serra Jose
Consejero
- Cerda Humbert Catalina
- Juan Cifre Juan
- Segui Serra Jose
Presidente
- Cerda Humbert Catalina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 182, S 8, H PM 8754, I/A 10 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
Información de CERDA HUMBERT CATALINA
Mostramos los datos de CERDA HUMBERT CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDA HUMBERT CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos