CERDA GARCIA PABLO
Informe ejecutivo de CERDA GARCIA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERDA GARCIA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRAL DE AMUEBLAMIENTOS SA | Administrador Unico | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE CERDA GARCIA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDA GARCIA PABLO
Empresa: MAYORISTAS DE MOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Cerda Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10571 , F 146, S 8, H M 167683, I/A 5 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: DIPINTO COMPLEMENTOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cerda Garcia Pablo
- Cerda Linares Pablo
- Pinot Cerda Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18664 , F 29, S 8, H M 324855, I/A 9 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: MAYORISTAS DE MOBILIARIO SL
Socio Único
- Cerda Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10571 , F 146, S 8, H M 167683, I/A 4 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Empresa: MAYORISTAS DE MOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Cerda Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10571 , F 146, S 8, H M 167683, I/A 3 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Empresa: CENTRAL DE AMUEBLAMIENTOS SA
Administrador Unico
- Cerda Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 146, S 8, H M 48814, I/A 9 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de CERDA GARCIA PABLO
Mostramos los datos de CERDA GARCIA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDA GARCIA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos