CERDA CERDA NESTOR
Informe ejecutivo de CERDA CERDA NESTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERDA CERDA NESTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCANTO ONLINE SL | Administrador Solidario | 26/06/2020 | |
DOMUS PATRIMONIO SL | Consejero | 27/06/2014 | |
ANGEL CERDA SL | Consejero | 26/06/2014 | |
ANGEL CERDA SL | Apoderado Solidario | 02/06/2010 |
VINCULACIONES DE CERDA CERDA NESTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERDA CERDA NESTOR
Empresa: INCANTO ONLINE SL
Administrador Solidario
- Cerda Cerda Andres
- Cerda Cerda Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10832, L 8111, F 219, S 8, H V 193095, I/A 1 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-46
Empresa: MAGNA SEDIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cerda Barbera Maria Carmen
- Cerda Cerda Andres
- Cerda Cerda Nestor
- Cerda Garrido Angel
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7977, L 5272, F 106, S 8, H V 100680, I/A 5 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-46
Empresa: MAGNA SEDIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cerda Barbera Maria Carmen
- Cerda Cerda Andres
- Cerda Cerda Nestor
- Cerda Garrido Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7977, L 5272, F 105, S 8, H V 100680, I/A 3 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-46
Empresa: DOMUS PATRIMONIO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cerda Barbera Maria Carmen
- Cerda Cerda Andres
- Cerda Cerda Nestor
- Cerda Garrido Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6209, L 3515, F 135, S 8, H V 63109, I/A 4 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-46
Empresa: ANGEL CERDA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cerda Barbera Maria Carmen
- Cerda Cerda Andres
- Cerda Cerda Nestor
- Cerda Garrido Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6300, L 3605, F 218, S 8, H V 65026, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-46
Empresa: ANGEL CERDA SL
Apoderado Solidario
- Cerda Cerda Andres
- Cerda Cerda Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6300, L 3605, F 217, S 8, H V 65026, I/A 3 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-46
Información de CERDA CERDA NESTOR
Mostramos los datos de CERDA CERDA NESTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERDA CERDA NESTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos