CERCOS MONTANUY PATRICIA
Informe ejecutivo de CERCOS MONTANUY PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERCOS MONTANUY PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENA-T SL | Apoderado | 07/03/2024 | |
TRAIN-A TRUCKS SERVICES SL | Apoderado | 15/01/2024 | |
SACOVERDE MEDIOAMBIENTE SL | Apoderado | 15/01/2024 | |
LAIFA SUCESION SL | Apoderado | 07/02/2023 | |
KYTOTRANS SL | Apoderado | 31/03/2022 |
VINCULACIONES DE CERCOS MONTANUY PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERCOS MONTANUY PATRICIA
Empresa: ALMACENA-T SL
Apoderado
- Cercos Montanuy Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 212, S 8, H HU 15512, I/A 5 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-22
Empresa: TRAIN-A TRUCKS SERVICES SL
Apoderado
- Cercos Montanuy Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 225, S 8, H HU 14468, I/A 9 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-22
Empresa: SACOVERDE MEDIOAMBIENTE SL
Apoderado
- Cercos Montanuy Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 83, S 8, H HU 14188, I/A 7 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-22
Empresa: LAIFA SUCESION SL
Apoderado
- Cercos Montanuy Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664 , F 52, S 8, H HU 13680, I/A 5 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-22
Empresa: KYTOTRANS SL
Apoderado
- Cercos Montanuy Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 194, S 8, H HU 14775, I/A 3 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-22
Información de CERCOS MONTANUY PATRICIA
Mostramos los datos de CERCOS MONTANUY PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERCOS MONTANUY PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos