CEPERO MAYORAL MARIA
Informe ejecutivo de CEPERO MAYORAL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEPERO MAYORAL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALTA ARGENTINA SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
RULO INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 10/07/2024 | |
G.G.A. GENERAL DE GESTION Y ADMINISTRACION SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
BROOKFIELD ESTATES SL | Apoderado Solidario | 15/06/2022 | |
ENSTOEM SL | Apoderado Solidario | 14/12/2021 | |
PINK BOW PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 20/08/2021 |
VINCULACIONES DE CEPERO MAYORAL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEPERO MAYORAL MARIA
Empresa: RULO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Cepero Mayoral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 55217, I/A 6 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-29
Empresa: SALTA ARGENTINA SL
Apoderado
- Cepero Mayoral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 33483, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-29
Apoderado
- Cepero Mayoral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 25503, I/A 4 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-29
Empresa: SPOTLESS HOMES SL
Liquidador
- Cepero Mayoral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605, L 2516, F 167, S 8, H MA 71656, I/A 7 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-29
Empresa: SPOTLESS HOMES SL
Administrador Unico
- Cepero Mayoral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605, L 2516, F 167, S 8, H MA 71656, I/A 7 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-29
Empresa: SPOTLESS HOMES SL
Administrador Unico
- Cepero Mayoral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605, L 2516, F 167, S 8, H MA 71656, I/A 6 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: BROOKFIELD ESTATES SL
Apoderado Solidario
- Cepero Mayoral Maria
- Cepero Rojas Maria Belen
- Cervera Galan Maria Deseada
- Triviño Cabrera Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40248 , F 163, S 8, H M 715097, I/A 3 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: BROOKFIELD ESTATES SL
Apoderado Solidario
- Cepero Mayoral Maria
- Cepero Rojas Maria Belen
- Cervera Galan Maria Deseada
- Triviño Cabrera Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40248 , F 162, S 8, H M 715097, I/A 2 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: ENSTOEM SL
Apoderado Solidario
- Cepero Mayoral Maria
- Cepero Rojas Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6062, L 4969, F 107, S 8, H MA162625, I/A 2 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-29
Empresa: PINK BOW PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321, L 2233, F 124, S 8, H MA 63674, I/A 4 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-29
Información de CEPERO MAYORAL MARIA
Mostramos los datos de CEPERO MAYORAL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEPERO MAYORAL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos