CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCOS MARTINEZ MINGUELA SA | Apoderado | 10/06/2024 | |
MARCOS MARTINEZ MINGUELA SA | Secretario | 30/01/2023 | |
MARCOS MARTINEZ MINGUELA SA | Consejero | 30/01/2023 | |
PUERTAS CASTALLA SL | Apoderado | 02/03/2022 | |
PUERTAS SANRAFAEL SA | Apoderado | 25/02/2022 | |
PUERTAS CASTALLA SL | Apoderado | 10/06/2021 | |
PUERTAS CASTALLA SL | Secretario | 24/02/2021 | |
PUERTAS CASTALLA SL | Consejero | 24/02/2021 | |
PUERTAS SANRAFAEL SA | Apoderado | 10/02/2021 | |
PUERTAS SANRAFAEL SA | Consejero | 09/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
Empresa: MARCOS MARTINEZ MINGUELA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 2593, I/A 34 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-47
Empresa: MARCOS MARTINEZ MINGUELA SA
Consejero
- Alain Engasser Dominique
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
- Marc Bignon Jean
- Martinez Molpeceres Manuel
Presidente
Secretario
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 120, S 8, H VA 2593, I/A 32 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-47
Empresa: PUERTAS CASTALLA SL
Apoderado
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 212, S 8, H A 23827, I/A 30 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-03
Empresa: PUERTAS SANRAFAEL SA
Apoderado
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29960 , F 148, S 8, H M 61697, I/A 38 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: PUERTAS CASTALLA SL
Apoderado
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 55, S 8, H A 23827, I/A 28 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-03
Empresa: PUERTAS CASTALLA SL
Consejero
- Bignon Jean Marc
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
- Engasser Dominique
Presidente
Secretario
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 54, S 8, H A 23827, I/A 27 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-03
Empresa: PUERTAS SANRAFAEL SA
Apoderado
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29960 , F 146, S 8, H M 61697, I/A 36 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: PUERTAS SANRAFAEL SA
Consejero
- Bignon Jean Marc
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
- Engasser Dominique Alain
Presidente
Secretario
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29960 , F 145, S 8, H M 61697, I/A 35 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: PUERTAS SANRAFAEL SA
Consejero Delegado
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Consejero
- Alvarez Lopez Luis
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
- Lopez-gasco Vaquero Antonio
Presidente
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29960 , F 145, S 8, H M 61697, I/A 35 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: THE PENGUIN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Cepeda Zaragoza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40370 , F 21, S 8, H M 717093, I/A 1 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
VER MAS ACTOS
Información de CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEPEDA ZARAGOZA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos