CENTURION ZAVALA ANTHONY
Informe ejecutivo de CENTURION ZAVALA ANTHONY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CENTURION ZAVALA ANTHONY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERZA INNOVATE SL | Administrador Solidario | 29/12/2023 |
VINCULACIONES DE CENTURION ZAVALA ANTHONY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTURION ZAVALA ANTHONY
Administrador Solidario
- Centurion Zavala Anthony
- Nuñez Serna Pablo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30147 , F 176, S 8, H M 542632, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Empresa: SERZA INNOVATE SL
Administrador Solidario
- Centurion Zavala Anthony
- Nuñez Serna Pablo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49063 , F 100, S 8, H B 606253, I/A 1 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Administrador Solidario
- Becerro Rodriguez Jorge
- Centurion Zavala Anthony
- Fernandez Jimenez Ruben
- Nuñez Serna Pablo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30147 , F 176, S 8, H M 542632, I/A 4 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Información de CENTURION ZAVALA ANTHONY
Mostramos los datos de CENTURION ZAVALA ANTHONY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTURION ZAVALA ANTHONY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos