CENTENO SERRANO PAULINO
Informe ejecutivo de CENTENO SERRANO PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CENTENO SERRANO PAULINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARROMEDINA INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 13/04/2010 | 16/04/2021 |
NASMAR SL | Administrador Unico | 16/04/2021 | |
ARIFIL SA | Consejero | 18/04/2017 | 12/03/2021 |
ARIFIL SA | Consejero Delegado Solidario | 18/04/2017 | 12/03/2021 |
ARIFIL SA | Consejero Delegado Solidario | 29/05/2012 | 18/04/2017 |
ARIFIL SA | Consejero | 29/05/2012 | 18/04/2017 |
CARROMEDINA INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE CENTENO SERRANO PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTENO SERRANO PAULINO
Empresa: CARROMEDINA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Centeno Serrano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 134, S 8, H VA 1277, I/A 9 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-47
Empresa: NASMAR SL
Administrador Unico
- Centeno Serrano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 51, S 8, H VA 6877, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-47
Empresa: ARIFIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Centeno Serrano Paulino
Consejero
- Centeno Serrano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 136, S 8, H VA 2515, I/A 15 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-47
Empresa: ARIFIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Consejero
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 136, S 8, H VA 2515, I/A 14 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-47
Empresa: ARIFIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Consejero
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 136, S 8, H VA 2515, I/A 14 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-47
Empresa: ARIFIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Consejero
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 135, S 8, H VA 2515, I/A 12 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-47
Empresa: ARIFIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Consejero
- Azcue Arzuaga Jose Joaquin
- Centeno Serrano Paulino
- Fernandez De Mendia Y Ruiz De Erenchun Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 135, S 8, H VA 2515, I/A 12 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-47
Empresa: CARROMEDINA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Centeno Serrano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 89, S 8, H VA 1277, I/A 5 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-47
Empresa: CARROMEDINA INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Centeno Serrano Paulino
- Gonzalez Bragado Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 89, S 8, H VA 1277, I/A 5 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-47
Información de CENTENO SERRANO PAULINO
Mostramos los datos de CENTENO SERRANO PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTENO SERRANO PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos