CENTENO RAMOS MANUEL
Informe ejecutivo de CENTENO RAMOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CENTENO RAMOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOLIINVERSIONES 56 SL | Administrador Unico | 09/07/2021 | |
CONFIANZ RETAIL GESTION DE ESPACIOS SL | Administrador Solidario | 07/09/2016 | |
J. J. C. M. PROJECTS AND INVESTMENTS SL | Apoderado | 27/05/2014 | |
CENTENO DISTRIBUCIONES SA | Administrador Solidario | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE CENTENO RAMOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTENO RAMOS MANUEL
Empresa: CENTENO DISTRIBUCIONES SA
Administrador Solidario
- Centeno Ramos Manuel
- Centeno Ramos Maria Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7203 , F 89, S 8, H M 116861, I/A 12 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-28
Empresa: NOLIINVERSIONES 56 SL
Administrador Unico
- Centeno Ramos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42205 , F 145, S 8, H M 747189, I/A 1 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: CENTENO DISTRIBUCIONES SA
Administrador Solidario
- Centeno Ramos Manuel
- Centeno Ramos Maria Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7203 , F 89, S 8, H M 116861, I/A 11 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Administrador Solidario
- Centeno Ramos Manuel
- Ramasco Tejerina Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35093 , F 10, S 8, H M 631106, I/A 1 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Apoderado
- Centeno Ramos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32301 , F 139, S 8, H M 581423, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Empresa: CENTENO DISTRIBUCIONES SA
Administrador Solidario
- Centeno Ramos Manuel
- Centeno Ramos Maria Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7203 , F 88, S 8, H M 116861, I/A 10 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Información de CENTENO RAMOS MANUEL
Mostramos los datos de CENTENO RAMOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTENO RAMOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos