CENTENERA CENTENERA LUIS
Informe ejecutivo de CENTENERA CENTENERA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CENTENERA CENTENERA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA SALUD SL | Apoderado Solidario | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE CENTENERA CENTENERA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTENERA CENTENERA LUIS
Empresa: CENSALUD GESTION SL
Liquidador Solidario
- Centenera Centenera Luis
- Orozco Centenera Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19271 , F 58, S 8, H M 337548, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: CENSALUD GESTION SL
Administrador Solidario
- Centenera Centenera Luis
- Orozco Centenera Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19271 , F 58, S 8, H M 337548, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Administrador Unico
- Centenera Centenera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27821 , F 30, S 8, H M 501370, I/A 3 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Empresa: CELLOSA SA
Administrador Unico
- Centenera Centenera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30086 , F 152, S 8, H M 77018, I/A 16 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Administrador Unico
- Centenera Centenera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27821 , F 30, S 8, H M 501370, I/A 2 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Centenera Centenera Luis
- Centenera Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27821 , F 24, S 8, H M 501370, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Empresa: CELLOSA SA
Administrador Unico
- Centenera Centenera Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4687 , F 17, S 8, H M 77018, I/A 14 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Información de CENTENERA CENTENERA LUIS
Mostramos los datos de CENTENERA CENTENERA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTENERA CENTENERA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos