CENTENERA BENITO PEDRO
Informe ejecutivo de CENTENERA BENITO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CENTENERA BENITO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPELLO DESARROLLOS SL | Socio Unico | 24/09/2013 | |
IMPELLO DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 24/09/2013 | |
GOCON SL | Apoderado | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE CENTENERA BENITO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTENERA BENITO PEDRO
Empresa: LACENON SL
Administrador Solidario
- Centenera Benito Pedro
- Martinez Gonzalez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36480 , F 4, S 8, H M 655366, I/A 3 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: LACENON SL
Administrador Solidario
- Centenera Benito Pedro
- Martinez Gonzalez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36480 , F 1, S 8, H M 655366, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: IMPELLO DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Centenera Benito Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22666 , F 27, S 8, H M 405374, I/A 11 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Empresa: IMPELLO DESARROLLOS SL
Socio Único
- Centenera Benito Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22666 , F 27, S 8, H M 405374, I/A 11 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Empresa: GOCON SL
Apoderado
- Centenera Benito Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21252 , F 51, S 8, H M 108177, I/A 11 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Información de CENTENERA BENITO PEDRO
Mostramos los datos de CENTENERA BENITO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTENERA BENITO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos