CENTELLES CLUA AGUSTIN
Informe ejecutivo de CENTELLES CLUA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CENTELLES CLUA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAUFORT SEA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 04/11/2016 |
VINCULACIONES DE CENTELLES CLUA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTELLES CLUA AGUSTIN
Empresa: INVERSIONES FILADELFIA SL
Administrador Unico
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 205, S 8, H Z 20491, I/A 17 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-50
Empresa: DINAMEDIA ARQUITECTURA NATURAL SL
Administrador Unico
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 3, S 8, H Z 62406, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-5-50
Administrador Mancomunado
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 28, S 8, H Z 11182, I/A 14 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-50
Empresa: INMOBILIARIA LASIERRA PURROY SL
Administrador Unico
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 169, S 8, H Z 25870, I/A 15 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-50
Empresa: INMOBILIARIA LASIERRA PURROY SL
Administrador Unico
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 169, S 8, H Z 25870, I/A 14 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-50
Empresa: INMOBILIARIA LASIERRA PURROY SL
Administrador Mancomunado
- Centelles Clua Agustin
- Clua Cebrian Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 169, S 8, H Z 25870, I/A 14 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-50
Empresa: INVERSIONES FILADELFIA SL
Administrador Unico
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 203, S 8, H Z 20491, I/A 13 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-50
Empresa: DINAMEDIA ARQUITECTURA NATURAL SL
Administrador Unico
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 1, S 8, H Z 62406, I/A 1 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-50
Empresa: DINAMEDIA ARQUITECTURA NATURAL SL
Socio Único
- Centelles Clua Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 1, S 8, H Z 62406, I/A 1 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-50
Empresa: BEAUFORT SEA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Centelles Clua Agustin
- Dehesa Ibarra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 209, S 8, H Z 61081, I/A 1 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
VER MAS ACTOS
Información de CENTELLES CLUA AGUSTIN
Mostramos los datos de CENTELLES CLUA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTELLES CLUA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos