CENTELLAS BELLIDO JOSEFA
Informe ejecutivo de CENTELLAS BELLIDO JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CENTELLAS BELLIDO JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMFY ESPAÑA SA | Apoderado | 21/04/2009 | 14/02/2017 |
AUTOMATISMOS PUJOL SL | Apoderado | 09/11/2009 | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE CENTELLAS BELLIDO JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENTELLAS BELLIDO JOSEFA
Empresa: SOMFY ESPAÑA SA
Apoderado
- Centellas Bellido Josefa
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39956 , F 146, S 8, H B 85205, I/A 49 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: AUTOMATISMOS PUJOL SL
Apoderado
- Centellas Bellido Josefa
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44004 , F 73, S 8, H B 386896, I/A 17 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: SISTEMAS AUTOMATICOS XXI SL
Apoderado
- Centellas Bellido Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41495 , F 127, S 8, H B 386896, I/A 2 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
Empresa: SOMFY ESPAÑA SA
Apoderado
- Centellas Bellido Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39956 , F 141, S 8, H B 85205, I/A 37 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Información de CENTELLAS BELLIDO JOSEFA
Mostramos los datos de CENTELLAS BELLIDO JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENTELLAS BELLIDO JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos