CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA
Informe ejecutivo de CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES GA SL | Apoderado | 07/05/2013 | |
PROMOCIONES ELORTXO SA | Apoderado | 07/05/2013 | |
CONSTRUCCIONES MATXIN SL | Apoderado | 07/05/2013 | |
CONSTRUCCIONES GA SL | Secretario | 09/04/2013 | |
CONSTRUCCIONES GA SL | Consejero | 09/04/2013 | |
PROMOCIONES ELORTXO SA | Secretario | 09/01/2013 | 09/04/2013 |
PROMOCIONES ELORTXO SA | Consejero | 09/01/2013 | 09/04/2013 |
VINCULACIONES DE CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA
Empresa: CONSTRUCCIONES MATXIN SL
Apoderado
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 26, S 8, H SS 872, I/A 10 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-20
Empresa: PROMOCIONES ELORTXO SA
Apoderado
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 48, S 8, H SS 18373, I/A 6 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-20
Empresa: CONSTRUCCIONES GA SL
Apoderado
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 185, S 8, H SS 22545, I/A 6 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-20
Empresa: CONSTRUCCIONES GA SL
Consejero
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Secretario
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 184, S 8, H SS 22545, I/A 5 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-20
Empresa: PROMOCIONES ELORTXO SA
Consejero
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Secretario
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 48, S 8, H SS 18373, I/A 5 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-20
Empresa: PROMOCIONES ELORTXO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
- Goenaga Alcibar Andres
- Muguruza Eizaguirre Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Cenarruzabeitia Churruca Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 48, S 8, H SS 18373, I/A 4 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-20
Información de CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA
Mostramos los datos de CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CENARRUZABEITIA CHURRUCA JESUS- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos