CELORRIO RUBAL RAUL
Informe ejecutivo de CELORRIO RUBAL RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CELORRIO RUBAL RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIMENCO SA | Apoderado | 09/11/2022 | |
COMPRE Y COMPARE SA | Apoderado Solidario | 22/10/2021 | |
INVERSIONES E INMUEBLES PEÑAMELERA SL | Apoderado Solidario | 17/05/2021 | |
VEGA DEL EBRO SA | Apoderado Solidario | 08/08/2016 | |
COMPRE Y COMPARE SA | Apoderado Solidario | 13/08/2014 | |
UNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS SA | Consejero | 10/01/2013 | |
UNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS SA | Apoderado | 10/01/2013 | |
CEPAS DE CASTILLA SL | Administrador Solidario | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE CELORRIO RUBAL RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELORRIO RUBAL RAUL
Empresa: UNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS SA
Consejero
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 48, S 8, H NA 5301, I/A 55 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-31
Empresa: ALIMENCO SA
Apoderado
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 190, S 8, H NA 3858, I/A 36 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-31
Empresa: COMPRE Y COMPARE SA
Apoderado Solidario
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
- Maiso Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 56, S 8, H LO 916, I/A 26 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-26
Apoderado Solidario
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 205, S 8, H LO 7478, I/A 7 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-26
Empresa: SUPER CASH MIRANDA SL
Administrador Mancomunado
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694, L 485, F 94, S 8, H BU 15952, I/A 2 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-09
Empresa: UNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS SA
Consejero
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
- Celorrio Virto Felix
- Rubal Falcon Maria Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 47, S 8, H NA 5301, I/A 51 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-31
Empresa: VEGA DEL EBRO SA
Apoderado Solidario
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 122, S 8, H Z 22162, I/A 9 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
Empresa: SUPER CASH MIRANDA SL
Administrador Mancomunado
- Celorrio Rubal Felix
- Celorrio Rubal Maria Pilar
- Celorrio Rubal Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694, L 485, F 92, S 8, H BU 15952, I/A 1 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-09
Empresa: METALPACK RIOJA SL
Liquidador
Liquidador Mancomunado
- Celorrio Rubal Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 141, S 8, H LO 16002, I/A 2 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-26
Empresa: UNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 46, S 8, H NA 5301, I/A 49 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-31
VER MAS ACTOS
Información de CELORRIO RUBAL RAUL
Mostramos los datos de CELORRIO RUBAL RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELORRIO RUBAL RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos