CELMA NEBOT ANA MARIA
Informe ejecutivo de CELMA NEBOT ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CELMA NEBOT ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTANA DE INVERSIONES SL | Consejero | 20/04/2011 | |
FONTANA DE INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 20/04/2011 | |
FONTANA DE INVERSIONES SL | Vicepresidente | 20/04/2011 | |
PAYPE XICOTETS SL | Administrador Solidario | 04/11/2009 |
VINCULACIONES DE CELMA NEBOT ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELMA NEBOT ANA MARIA
Empresa: MANET DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Celma Nebot Ana Maria
Consejero
- Celma Nebot Ana Maria
Vicesecret.
- Celma Nebot Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6758, L 4062, F 71, S 8, H V 24261, I/A 19 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-46
Empresa: REX ROYAL BLUE SICAV
Consejero
- Celma Nebot Ana Maria
- Nebot Pellicer Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15223 , F 214, S 8, H M 254829, I/A 36 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: MANET DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Celma Nebot Ana Maria
- Nebot Oyanguren Maria Asuncion
Consejero
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Marta
- Nebot Oyanguren Maria Asuncion
- Nebot Pellicer Antonio
- Pla Belda Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Celma Nebot Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6758, L 4062, F 70, S 8, H V 24261, I/A 17 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-46
Empresa: MANET DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado
- Celma Marin Jose
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Antonio
Consejero
- Celma Marin Jose
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Antonio
- FONTANA DE INVERSIONES SL
- Nebot Pellicer Antonio
- Pla Belda Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Celma Nebot Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6758, L 4062, F 69, S 8, H V 24261, I/A 15 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-46
Empresa: FONTANA DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Antonio
- Nebot Oyanguren Maria Asuncion
Consejero
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Antonio
- Celma Nebot Marta
- Llorens Fajardo Rafael
- Nebot Oyanguren Maria Asuncion
- Pla Belda Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Celma Nebot Ana Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6598, L 3902, F 153, S 8, H V 71234, I/A 4 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-46
Empresa: FONTANA DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado
- Celma Marin Jose
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Antonio Jose
- Nebot Oyanguren Maria Asuncion
Consejero
- Celma Marin Jose
- Celma Nebot Ana Maria
- Celma Nebot Antonio Jose
- Nebot Oyanguren Maria Asuncion
Presidente
Secretario
- Celma Nebot Ana Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6598, L 3902, F 153, S 8, H V 71234, I/A 4 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-46
Empresa: PAYPE XICOTETS SL
Administrador Solidario
- Celma Nebot Ana Maria
- Llorens Fajardo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9097, L 6381, F 214, S 8, H V 136025, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-46
Empresa: REX ROYAL BLUE SICAV
Consejero
- Celma Nebot Ana Maria
- Nebot Pellicer Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15223 , F 211, S 8, H M 254829, I/A 26 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28
Información de CELMA NEBOT ANA MARIA
Mostramos los datos de CELMA NEBOT ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELMA NEBOT ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos