CELIS CORADO GLORIA MARINA
Informe ejecutivo de CELIS CORADO GLORIA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CELIS CORADO GLORIA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERACIONES AVICOLAS DE GUATEMALA SL | Apoderado | 04/08/2020 | |
OPERACIONES AVICOLAS DE GUATEMALA SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2014 |
VINCULACIONES DE CELIS CORADO GLORIA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELIS CORADO GLORIA MARINA
Empresa: CORPORATIVO CMI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
Apoderado Solidario
Apoderado
- Celis Corado Gloria Marina
- Garralda Cabanas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40389 , F 92, S 8, H M 512245, I/A 15 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: OPERACIONES AVICOLAS DE GUATEMALA SL
Consejero
- Celis Corado Gloria Marina
Vicepresidente
- Celis Corado Gloria Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 107, S 8, H M 513333, I/A 10 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: DIVISION FINANZAS FC HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 44, S 8, H M 512242, I/A 9 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: DIVISION ENERGIA DEN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 130, S 8, H M 512248, I/A 9 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: DIVISION CONSTRUCCION CNT HOLDING SL
Apoderado
- Celis Corado Gloria Marina
- Celis Corado Gloria Marina
- Celis Corado Gloria Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 76, S 8, H M 513331, I/A 9 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: OPERACIONES AVICOLAS DE GUATEMALA SL
Apoderado
- Celis Corado Gloria Marina
- Celis Corado Gloria Marina
- Fong Gonzalez Nancy Maria
- Gutierrez Mayorga Dionisio
- Gutierrez Mayorga Juan Jose
- Julajuj Morales Edy Francisco
- Recinos Morales De Villagran Ericka Ana Isabel
- Santillana Abarca Ivania Elizabeth
- Tellez Orellana Hector Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 105, S 8, H M 513333, I/A 7 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: DIVISION FINANZAS FC HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
- Gutierrez Mayorga Dionisio
- Gutierrez Mayorga Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 43, S 8, H M 512242, I/A 7 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: DIVISION ENERGIA DEN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
- Gutierrez Mayorga Dionisio
- Gutierrez Mayorga Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 129, S 8, H M 512248, I/A 7 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: DIVISION MOLINOS MODERNOS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
- Gutierrez Mayorga Dionisio
- Gutierrez Mayorga Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 116, S 8, H M 512247, I/A 7 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: CORPORATIVO OC HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celis Corado Gloria Marina
- Gutierrez Mayorga Dionisio
- Gutierrez Mayorga Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 85, S 8, H M 512245, I/A 7 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
VER MAS ACTOS
Información de CELIS CORADO GLORIA MARINA
Mostramos los datos de CELIS CORADO GLORIA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELIS CORADO GLORIA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos