CELIA ROLDAN GARCIA
Informe ejecutivo de CELIA ROLDAN GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CELIA ROLDAN GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHELL DESARROLLO 7 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2024 | |
SHELL DESARROLLO 7 SL | Apoderado Solidario | 28/02/2024 | |
SHELL DESARROLLO 3 SL | Apoderado | 26/02/2024 | |
SHELL DESARROLLO 2 SL | Apoderado | 26/02/2024 | |
SHELL DESARROLLO 4 SL | Apoderado | 26/02/2024 | |
SHELL DESARROLLO 5 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2024 | |
SHELL DESARROLLO 1 SL | Apoderado | 22/02/2024 | |
SHELL DEV 27 SL | Presidente | 03/01/2024 | |
SHELL DEV 27 SL | Consejero | 03/01/2024 | |
SHELL DEV 20 SL | Apoderado Solidario | 17/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CELIA ROLDAN GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELIA ROLDAN GARCIA
Empresa: SHELL DESARROLLO 7 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celia Roldan Garcia
- Hastenpflug Wottrich Breno
- Paños Perez Maria-rosario
Apoderado Solidario
- Celia Roldan Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46421 , F 97, S 8, H M 815271, I/A 3 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: SHELL DESARROLLO 3 SL
Apoderado
- Azancot Amador Maria Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Celia Roldan Garcia
- Paños Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38479 , F 140, S 8, H M 684430, I/A 7 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: SHELL DESARROLLO 2 SL
Apoderado
- Azancot Amador Maria Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Celia Roldan Garcia
- Paños Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38617 , F 119, S 8, H M 686756, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: SHELL DESARROLLO 5 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Celia Roldan Garcia
- Hastenpflug Wottrich Breno
- Paños Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46387 , F 97, S 8, H M 814724, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: SHELL DESARROLLO 4 SL
Apoderado
- Azancot Amador Maria Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Celia Roldan Garcia
- Paños Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 218, S 8, H M 683418, I/A 8 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: SHELL DESARROLLO 1 SL
Apoderado
- Azancot Amador Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Celia Roldan Garcia
- Paños Perez Maria-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46387 , F 79, S 8, H M 814722, I/A 3 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: SHELL DEV 27 SL
Consejero
- Celia Roldan Garcia
- Hastenpflug Wottrich Breno
- Paños Perez Maria-rosario
Presidente
- Celia Roldan Garcia
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46163 , F 18, S 8, H M 810948, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: SHELL DEV 19 SL
Apoderado Solidario
- Azancot Amador Maria Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Diaz Ruiz Andres Manuel
- Hastenpflug Wottrich Breno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45529 , F 85, S 8, H M 800758, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: SHELL DEV 24 SL
Apoderado Solidario
- Azancot Amador Maria Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Diaz Ruiz Andres Manuel
- Hastenpflug Wottrich Breno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45529 , F 24, S 8, H M 800752, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: SHELL DEV 26 SL
Apoderado Solidario
- Azancot Amador Maria Victoria
- Celia Roldan Garcia
- Diaz Ruiz Andres Manuel
- Hastenpflug Wottrich Breno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45529 , F 35, S 8, H M 800753, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
VER MAS ACTOS
Información de CELIA ROLDAN GARCIA
Mostramos los datos de CELIA ROLDAN GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELIA ROLDAN GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos