CELESTINO MARTINEZ PEREZ
Informe ejecutivo de CELESTINO MARTINEZ PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CELESTINO MARTINEZ PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T.G. ELECTRONICA SL | Administrador Unico | 21/06/2018 | |
T.G. ELECTRONICA SL | Apoderado | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE CELESTINO MARTINEZ PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELESTINO MARTINEZ PEREZ
Empresa: T.G. ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Celestino Martinez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 191, S 8, H MU 4268, I/A 7 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-30
Empresa: T.G. ELECTRONICA SL
Apoderado
- Celestino Martinez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 189, S 8, H MU 4268, I/A 4 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Empresa: T.G. ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Celestino Martinez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 189, S 8, H MU 4268, I/A 3 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-30
Información de CELESTINO MARTINEZ PEREZ
Mostramos los datos de CELESTINO MARTINEZ PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELESTINO MARTINEZ PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos