CELAYA LEZAMA IVON
Informe ejecutivo de CELAYA LEZAMA IVON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CELAYA LEZAMA IVON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELAYA LEZAMA IVON
Empresa: C L 98 PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6122 , F 152, S 8, H BI 79433, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: C L 98 PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13576 , F 126, S 8, H M 220890, I/A 5 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: NIVEL MULTIMEDIA SL
Liquidador
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 159, S 8, H BI 12302,b , I/ 4 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Empresa: NIVEL MULTIMEDIA SL
Administrador Unico
- Celaya Lezama Ivon
Liquidador
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 159, S 8, H BI 12302,b , I/ 4 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Empresa: BLUESBLOCK SA
Apoderado
- Buruchaga Ruisanchez Javier
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824 , F 7, S 8, H BI 48899, I/A 6 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-48
Empresa: BLUESBLOCK SA
Administrador Unico
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824 , F 6, S 8, H BI 48899, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-48
Empresa: BLUESBLOCK SA
Administrador Unico
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824 , F 6, S 8, H BI 48899, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-48
Empresa: BLUESBLOCK SA
Socio Único
- Celaya Lezama Ivon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824 , F 6, S 8, H BI 48899, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-48
Información de CELAYA LEZAMA IVON
Mostramos los datos de CELAYA LEZAMA IVON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELAYA LEZAMA IVON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos