CELADA CARAZO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CELADA CARAZO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CELADA CARAZO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMACECA 2013 SL | Apoderado Solidario | 13/02/2018 | |
JOSE MARIA CELADA CARAZO SL | Socio Unico | 26/06/2012 | |
JOSE MARIA CELADA CARAZO SL | Administrador Unico | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE CELADA CARAZO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELADA CARAZO JOSE MARIA
Empresa: JOMACECA 2013 SL
Apoderado Solidario
- Celada Carazo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30608 , F 22, S 8, H M 550862, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: JOMACECA 2013 SL
Administrador Unico
- Celada Carazo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30608 , F 22, S 8, H M 550862, I/A 2 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: JOMACECA 2013 SL
Administrador Unico
- Celada Carazo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30608 , F 20, S 8, H M 550862, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: JOSE MARIA CELADA CARAZO SL
Socio Único
- Celada Carazo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27188 , F 183, S 8, H M 489824, I/A 6 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Empresa: JOSE MARIA CELADA CARAZO SL
Administrador Unico
- Celada Carazo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27188 , F 179, S 8, H M 489824, I/A 2 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Empresa: JOSE MARIA CELADA CARAZO SL
Administrador Solidario
- Celada Carazo Jose Maria
- Gomez Blanco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27188 , F 179, S 8, H M 489824, I/A 2 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Información de CELADA CARAZO JOSE MARIA
Mostramos los datos de CELADA CARAZO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELADA CARAZO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos