CELA GIL JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de CELA GIL JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CELA GIL JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVENTA Y TRES BARCELONA 2008 SL | Administrador Unico | 22/03/2011 | |
RESIDENCIAL VIANA PARK SL | Administrador Unico | 11/11/2009 | |
INMOVIRTUAL ASESORES INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE CELA GIL JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELA GIL JUAN CARLOS
Empresa: OCON VIRTUAL SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46017 , F 72, S 8, H B 506862, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
Empresa: OCON VIRTUAL SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46017 , F 72, S 8, H B 506862, I/A 2 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: GRINVERIN SL
Apoderado
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 196, S 8, H B 288055, I/A 5 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
Empresa: GRINVERIN SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 196, S 8, H B 288055, I/A 4 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
Empresa: GRINVERIN SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 196, S 8, H B 288055, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Empresa: NOVENTA Y TRES BARCELONA 2008 SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40846 , F 143, S 8, H B 377177, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37988 , F 16, S 8, H B 314234, I/A 7 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Empresa: RESIDENCIAL VIANA PARK SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10750 , F 154, S 8, H B 75112, I/A 4 N (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Empresa: RESIDENCIAL VIANA PARK SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10750 , F 155, S 8, H B 75112, I/A 5 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-08
Empresa: RESIDENCIAL VIANA PARK SL
Administrador Unico
- Cela Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10750 , F 154, S 8, H B 75112, I/A 4 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-08
VER MAS ACTOS
Información de CELA GIL JUAN CARLOS
Mostramos los datos de CELA GIL JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELA GIL JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos