CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO
Informe ejecutivo de CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUCESORES DE LORENZO ESTEPA AGUILAR SA | Consejero | 03/06/2024 |
VINCULACIONES DE CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Cosano Estepa Jose
- Estepa Mohedano Blas Luis
- Gonzalez Estepa Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 3667, I/A 17 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-14
Consejero Delegado
Consejero
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Estepa Mohedano Blas Luis
- Gonzalez Estepa Manuel
- Perez Melgar Antonio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 3667, I/A 17 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-14
Empresa: VMV COSMETIC GROUP DE ANDALUCIA SL
Apoderado
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Cejas Cabello Luis Felipe
- Perez Fernandez Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 18, S 8, H CO 4991, I/A 15 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-14
Consejero
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Estepa Mohedano Blas Luis
- Gonzalez Estepa Manuel
- Perez Melgar Antonio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 102, S 8, H CO 3667, I/A 16 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-14
Consejero Delegado Solidario
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 102, S 8, H CO 3667, I/A 15 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-14
Consejero Delegado Solidario
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Gonzalez Estepa Manuel
Consejero
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Estepa Mohedano Blas Luis
- Gonzalez Estepa Manuel
- Perez Melgar Antonio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 102, S 8, H CO 3667, I/A 14 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-14
Consejero Delegado Solidario
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Gonzalez Estepa Manuel
Consejero
- Aranda Aroca Julio
- Cejas Cabello Emilio Santo Rosario
- Estepa Franco Antonio
- Estepa Franco Lorenzo
- Gonzalez Bordas Manuel
- Gonzalez Estepa Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 102, S 8, H CO 3667, I/A 14 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-14
Información de CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO
Mostramos los datos de CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEJAS CABELLO EMILIO SANTO ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos