CEINOS PEREZ GERARDO
Informe ejecutivo de CEINOS PEREZ GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CEINOS PEREZ GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEINOS CONSULTORIA Y MARKETING SL | Administrador Solidario | 21/02/2019 | 22/10/2020 |
G T A BUSINESS CENTER SL | Apoderado | 08/02/2011 | |
GABINETE TECNICO INMOBILIARIO RUBI SL | Apoderado | 29/10/2010 | 29/10/2010 |
G T A PROMOTION & PUBLICITY SL | Apoderado | 11/10/2010 | |
G T A ESTUDIO LEGAL Y ECONOMICO SA | Apoderado | 11/10/2010 | |
GRUPO G T A CONSULTING SA | Apoderado | 11/10/2010 | |
GTA CONTABILIDAD RUBI SL | Apoderado | 06/10/2010 | |
G T A BROKER CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE CEINOS PEREZ GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEINOS PEREZ GERARDO
Empresa: CEINOS CONSULTORIA Y MARKETING SL
Administrador Solidario
- Ceinos Crespo Gerardo
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46772 , F 65, S 8, H B 530384, I/A 2 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: CEINOS CONSULTORIA Y MARKETING SL
Administrador Solidario
- Ceinos Crespo Gerardo
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46772 , F 65, S 8, H B 530384, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-08
Empresa: G T A BUSINESS CENTER SL
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32348 , F 6, S 8, H B 207711, I/A 4 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26419 , F 51, S 8, H B 102700, I/A 9 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26419 , F 50, S 8, H B 102700, I/A 8 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Empresa: GRUPO G T A CONSULTING SA
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32622 , F 170, S 8, H B 211456, I/A 7 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
Empresa: G T A ESTUDIO LEGAL Y ECONOMICO SA
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37278 , F 171, S 8, H B 26635, I/A 10 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Empresa: G T A PROMOTION & PUBLICITY SL
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
- Fernandez Aibar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30865 , F 194, S 8, H B 179142, I/A 7 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
- Fernandez Aibar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30013 , F 38, S 8, H B 168121, I/A 9 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
Empresa: GTA CONTABILIDAD RUBI SL
Apoderado
- Ceinos Perez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28303 , F 117, S 8, H B 132215, I/A 6 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-08
Información de CEINOS PEREZ GERARDO
Mostramos los datos de CEINOS PEREZ GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEINOS PEREZ GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos