CECILE OLIVIA GREMEZ
Informe ejecutivo de CECILE OLIVIA GREMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CECILE OLIVIA GREMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CG KITCHEN DESIGN 2000 SL | Administrador Unico | 06/02/2014 | |
RENAISSANCE CONSULTING 2013 SL | Administrador Unico | 02/05/2013 | |
REPUBLIC OF SWINGLAND SA | Administrador Unico | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE CECILE OLIVIA GREMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CECILE OLIVIA GREMEZ
Empresa: CELMARE INTERNACIONAL 2002 SL
Administrador
- Cecile Olivia Gremez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34504 , F 173, S 8, H B 248804, I/A 8 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Empresa: CG KITCHEN DESIGN 2000 SL
Administrador Unico
- Cecile Olivia Gremez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44148 , F 209, S 8, H 448152, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: RENAISSANCE CONSULTING 2013 SL
Administrador Unico
- Cecile Olivia Gremez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43743 , F 142, S 8, H B 437093, I/A 1 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: REPUBLIC OF SWINGLAND SA
Administrador Unico
- Cecile Olivia Gremez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41117 , F 155, S 8, H B 379504, I/A 2 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Información de CECILE OLIVIA GREMEZ
Mostramos los datos de CECILE OLIVIA GREMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CECILE OLIVIA GREMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos