CEBRIAN SANS RAMON
Informe ejecutivo de CEBRIAN SANS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEBRIAN SANS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORUM DE FORMACIO I EDICIONS DE CATALUNYA SL | Presidente | 31/03/2021 | |
FORUM DE FORMACIO I EDICIONS DE CATALUNYA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2021 | |
FORUM DE FORMACIO I EDICIONS DE CATALUNYA SL | Consejero | 31/03/2021 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN SANS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN SANS RAMON
Consejero Delegado Mancomunado
- Cebrian Sans Ramon
- Sanchez Aguila Miguel Angel
- Villalante Sirvent Carlos
Consejero
- Cebrian Sans Ramon
- Sanchez Aguila Miguel Angel
- Villalante Sirvent Carlos
Presidente
- Cebrian Sans Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33539 , F 70, S 8, H B 229606, I/A 6 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Cebrian Sans Ramon
- Martinez Lorente Joaquin
- Sanchez Aguila Miguel Angel
- Villalante Sirvent Carlos
Consejero
- Cebrian Sans Ramon
- Martinez Lorente Joaquin
- Sanchez Aguila Miguel Angel
- Villalante Sirvent Carlos
Presidente
- Cebrian Sans Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33539 , F 70, S 8, H B 229606, I/A 6 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Director General
MRO.COMS.LIQ
PRE.COMS.LIQ
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43580 , F 137, S 8, H B 432750, I/A 11 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
MRO.COMS.LIQ
PRE.COMS.LIQ
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43580 , F 136, S 8, H B 432750, I/A 10 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Cebrian Sans Ramon
- Martinez Lorente Joaquin
- Sanchez Aguila Miguel Angel
- Villalante Sirvent Carlos
Consejero
- Cebrian Sans Ramon
- Martinez Lorente Joaquin
- Sanchez Aguila Miguel Angel
- Villalante Sirvent Carlos
Presidente
- Cebrian Sans Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33539 , F 70, S 8, H B 229606, I/A 5 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Cebrian Sans Ramon
- Martinez Lorente Joaquin
- Meregalli Sanchez Anna
- Villalante Sirvent Carlos
Consejero
- Cebrian Sans Ramon
- Martinez Lorente Joaquin
- Meregalli Sanchez Anna
- Villalante Sirvent Carlos
Presidente
- Cebrian Sans Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33539 , F 70, S 8, H B 229606, I/A 5 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Información de CEBRIAN SANS RAMON
Mostramos los datos de CEBRIAN SANS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN SANS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos