CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SICA 1971 SL | Liquidador | 29/07/2014 | |
CHAMPIÑONES SERMAR SL | Administrador Solidario | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO
Empresa: GRUPO SICA 1971 SL
Liquidador
- Cebrian Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793, L 557, F 146, S 8, H AB 10890, I/A 7 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-02
Empresa: ARRENDAMIENTOS BRIANCE 2012 SL
Administrador Unico
- Cebrian Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 176, S 8, H CU 9214, I/A 2 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-16
Empresa: ARRENDAMIENTOS BRIANCE 2012 SL
Administrador Unico
- Cebrian Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 162, S 8, H CU 9214, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-16
Empresa: ARRENDAMIENTOS BRIANCE 2012 SL
Socio Único
- Cebrian Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 162, S 8, H CU 9214, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-16
Empresa: CHAMPIÑONES SERMAR SL
Administrador Solidario
- Cebrian Lopez Jose Antonio
- Tevar Lopez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 92, S 8, H CU 8298, I/A 1 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-16
Información de CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos