CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANBLAU ASESORES SL | Socio Unico | 29/04/2022 | |
BANBLAU ASESORES SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
GABINETE DE ASESORES G I E SL | Liquidador Unico | 20/04/2018 | |
ROCK'N WOLVES MUSIC SL | Administrador Unico | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS
Empresa: BANBLAU ASESORES SL
Administrador Unico
- Cebrian Jarrega Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10307, L 7588, F 190, S 8, H V 177032, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-46
Empresa: BANBLAU ASESORES SL
Administrador Solidario
- Cebrian Jarrega Jose Carlos
- Fuertes Cubero Federico Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10307, L 7588, F 190, S 8, H V 177032, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-46
Empresa: BANBLAU ASESORES SL
Socio Único
- Cebrian Jarrega Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10307, L 7588, F 189, S 8, H V 177032, I/A 2 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-46
Empresa: GABINETE DE ASESORES G I E SL
Liquidador Unico
- Cebrian Jarrega Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7641, L 4940, F 44, S 8, H V 93302, I/A 4 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-46
Empresa: BANBLAU ASESORES SL
Administrador Solidario
- Cebrian Jarrega Jose Carlos
- Fuertes Cubero Federico Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10307, L 7588, F 188, S 8, H V 177032, I/A 1 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-46
Empresa: ROCK'N WOLVES MUSIC SL
Administrador Unico
- Cebrian Jarrega Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9697, L 6979, F 94, S 8, H V 156251, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-46
Información de CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN JARREGA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos