CEBRIAN GABALDON EVARISTO
Informe ejecutivo de CEBRIAN GABALDON EVARISTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEBRIAN GABALDON EVARISTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA | Apoderado | 17/06/2024 | |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA | Apoderado | 22/06/2021 | |
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Apoderado | 02/11/2012 | |
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Apoderado | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN GABALDON EVARISTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN GABALDON EVARISTO
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Apoderado
- Cebrian Gabaldon Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 5243, I/A 221 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Apoderado
- Cebrian Gabaldon Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 181, S 8, H M 5243, I/A 99 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado Solidario
- Albero Molina Jorge
- Casado Magro Bernardino
- Cebrian Gabaldon Evaristo
- Henarejos Meseguer Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 56, S 8, H M 5418, I/A 857 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 2, S 8, H M 5418, I/A 754 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Cebrian Gabaldon Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35653 , F 213, S 8, H M 5418, I/A 723 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado Solidario
- Albero Molina Jorge
- Calleja Soria Julio Manuel
- Casado Magro Bernardino
- Cebrian Gabaldon Evaristo
- Henarejos Meseguer Antonio Luis
- Marti Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 5, S 8, H M 5418, I/A 581 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA
Apoderado
- Cebrian Gabaldon Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 14, S 8, H Z 2852, I/A 66 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-50
Empresa: EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA
Apoderado
- Cebrian Gabaldon Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641 , F 138, S 8, H Z 2852, I/A 52 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-50
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Cebrian Gabaldon Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22265 , F 195, S 8, H M 5418, I/A 468 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-28
Información de CEBRIAN GABALDON EVARISTO
Mostramos los datos de CEBRIAN GABALDON EVARISTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN GABALDON EVARISTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos