CEBOLLA DIAZ PABLO
Informe ejecutivo de CEBOLLA DIAZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEBOLLA DIAZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRAMIVIDEO SL | Administrador Unico | 28/05/2019 | |
PLAY OCIO TELEVISION SL | Administrador Unico | 10/07/2012 |
VINCULACIONES DE CEBOLLA DIAZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBOLLA DIAZ PABLO
Empresa: MIRAMIVIDEO SL
Administrador Unico
- Cebolla Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39238 , F 110, S 8, H M 697015, I/A 1 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: PLAY OCIO TELEVISION SL
Administrador Unico
- Cebolla Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 58, S 8, H M 542123, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: SANTA FE CLUB PROJECT SL
Administrador Unico
- Cebolla Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22896 , F 3, S 8, H M 410042, I/A 5 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
Empresa: SANTA FE CLUB PROJECT SL
Administrador Unico
- Cebolla Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22896 , F 3, S 8, H M 410042, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Información de CEBOLLA DIAZ PABLO
Mostramos los datos de CEBOLLA DIAZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBOLLA DIAZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos